其实国家体育总局历任局长的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解历史上的体育局长,因此呢,今天小编就来为大家分享国家体育总局历任局长的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
历史上的体育局长
贺龙第一任(兼)1952.11-1969.06
56-73岁1927年入党
1896.03.22—1969.06.09
享年73岁湖南桑植人
王猛第二任1971.07-1974.02
51-54岁***军事学院
1938.01入党 1937年参加革命
1920.05.29-2007.06.29
享年87岁河北盐山人
庄则栋第三任1974.02-1976.10
34-36岁 1957年参加工作 1940年生江苏扬州人
王猛第四任 1977.02-1981.08
57-61岁***军事学院
1938.01入党1937年参加革命
1920.05.29-2007.06.29
享年87岁
河北盐山人
李梦华第五任1981.08-1988.12
59-66岁平山简易师范
1938年入党 1937年参加革命 1922年生
河北平山人
伍绍祖第六任
1988.12-1998.03
49-59岁清华大学1958年入党1965年参加工作
1939.04-2012.09.18
享年73岁
湖南耒阳
人中华人民共和国国家体育总局历任局长1998.03-至今
伍绍祖第六任1998.03-2000.04
59-61岁清华大学1958年入党1965年参加工作
1939.04-2012.09.18享年73岁
湖南耒阳人
袁伟民第七任
2000.04-2004.12
61-65岁南京体育学院
1962年入党1958年参加工作
1939.07生江苏苏州人
刘鹏现任
2004.12-至今
53-重庆大学硕士
1979.05入党
1969.01参加工作
1951.09生重庆
国家体育总局是什么级别
国家体育总局是正部级单位。
分析如下:
1、其前身是1952年11月成立的中央人民政府体育运动委员会,1954年改称为“中华人民共和国体育运动委员会”,1998年3月24日改组为国家体育总局。
2、国家体育总局局长就是体育部部长。例如工商总局、环保总局等等。非总局就是副部级,如国家旅游局。
3、虽然是正部级,但是属国务院的直属部门,所以不在部委序列。
扩展资料
1、部长是指政府(特指中央政府)部门的首长,在政府首脑之下负责特定范畴工作,如国防、环境、财政、司法、教育等,负担起政府运作的重责大任。
2、在实行内阁制的国家地区,部长是内阁的构成成员,故又被称为阁员或阁臣。如国家体制为君主制,则通常称为大臣。
3、在中华人民共和国,部长为中央人民政府(国务院)下属各部门的负责人,一般由全国人民代表大会任命。
参考资料来源:百度百科:部长
国家体育总局级别
部局级(这是一个简称,意思就是他是部长级的,但是职位名称叫局长)。
其实国家体育总局局长就是体育部部长。例如工商总局、环保总局等等。非总局就是副部级,如国家旅游局。
虽然是正部级,但是国务院的直属部门,但不在部委序列。
国家体育总局(GeneralAdministrationofSport),1952年中央人民政府委员会第19次会议通过成立中央人民政府体育运动委员会,1954年改称为“中华人民共和国体育运动委员会”,1998年改组为国家体育总局。中央体委、国家体委及后来的国家体育总局都致力于“发展体育运动,增强人民体质”,在普及群众体育的同时,大力发展竞技体育,大大提高了我国的运动技术水平,推动了我国体育事业的蓬勃发展。
2015年8月17日,国家体育总局表示,中国足协即将正式脱离国家体育总局。2016年2月7日,国家体育总局新闻发言人就关于反***的问题回答了记者问。发言人表示,国家体育总局以及中国奥委会一直坚持坚决反对使用***的立场,对使用***采取“零容忍”态度。
中文名称:国家体育总局
宗旨:发展体育运动,增强人民体质
巨大成绩:让中国成为体育最强国家之一
历史名称:中央人民政府体育运动委员会
成立时间:1952年
国家体育总局、局长是谁
刘鹏男,汉族,1951年9月生,重庆市合川人,1979年5月加入中国共产党,1969年1月参加工作,重庆大学机械工程系固体力学专业研究生毕业,工学硕士。
2005年11月,任国家体育总局局长、党组书记、中国奥委会主席兼第29届奥林匹克运动会组委会执行主席。2011年6月,任国家体育总局局长、党组书记
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐: